MAU PENSI( beneran )
50×50=
75+75=
25²
33+4
udh itu aja ya

Jawaban: 3

Jawaban

  • Jawaban diposting oleh: miyatikno8832

    jawaban:

    50×50 = 2.500

    75+75 = 150

    25² = 25×25 = 625

    33+4 = 37

  • Jawaban diposting oleh: egivaira2341

    jawaban:

    1. 2.500.

    2. 150.

    3. 625.

    4. 37.

    Penjelasan dengan langkah-langkah:

    50 × 50 = ...

    = 2.500

    75 + 75 = ...

    = 150

    25² = ...

    = 25 × 25

    = 625

    33 + 4 = ...

    = 37

  • Jawaban diposting oleh: febryana18

    jawaban:

    kelas berapa cuk biar saya tolong di komentarnya

  • Jawaban diposting oleh: juniantari47
    Limas : 1/3 x p x l x t
    kerucut : 1/3 x phy x r2 x t
Tahukah Anda jawaban yang benar?
MAU PENSI( beneran )50×50=75+75=25²33+4udh itu aja ya...